Membros
|
Profissão
|
Titulação
|
Mandato
|
Coordenador - Rita de Cássia Burgos de Oliveira |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
||
Vice-Coordenadora - Carla Marins Silva |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
||
T - Cintia Fridman |
Bióloga |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Carla Júlia Segre Faiman |
Psicóloga |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Sandra Regina Cavalcante |
Advogada |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Adalberto Botarerelli |
Psicólogo |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Claudia Maria Bógus |
Pedagoga |
Livre-Docente |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Livia Abigail Callegari |
Advogada |
Especialista |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Heloise Lima Fernandes Agreli |
Enfermeira |
Doutor |
17/08/2022 a 16/08/2025 |
S - Chennyfer Dobbins Abi Rached |
Enfermeira |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Carla Marins Silva |
Enfermeira |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Maria do Perpétuo Socorro de Sousa Nóbrega |
Enfermeira |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Maria Rita Bertolozzi |
Enfermeira |
Titular |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Célia Maria SIvalli Campos |
Enfermeira |
Livre-Docente |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Renato Barboza |
Cientista Social |
Mestre |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Vera Lucia Zaher |
Médica |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Rita de Cássia Burgos de Oliveira |
Enfermeira |
Doutor |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
S - Angela Maria Geraldo Pierin |
Enfermeira |
Titular |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Elaine Souza Dias |
Representante dos Usuários |
- |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
T - Ivan Cleiton Souza Freitas |
Representante dos Usuários |
- |
17/09/2021 a 16/09/2024 |
Legenda:
T - Titular / S - Suplente
Observação: O mandato de membros e Coordenador é de 3 anos, sendo permitida recondução.